Gremium | Mandant | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadträte | |||||||
Stadtrat Gröbzig | Stadt Gröbzig | CDU | CDU Stadträtin | Stadträtin | 31.05.2010 | 31.08.2010 | von 31.05.2010 bis 31.08.2010 |
Ausschussmitglieder | |||||||
Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss Gröbzig | Stadt Gröbzig | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.01.2006 | 30.06.2009 | von 01.01.2006 bis 30.06.2009 |